Hanes ariannol NOTTINGHAM ROMAN CATHOLIC DIOCESAN TRUSTEES
Rhif yr elusen: 1134449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.78m | £10.48m | £8.00m | £9.37m | £9.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.65m | £11.47m | £8.84m | £9.59m | £10.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.88m | £8.00m | £6.08m | £6.60m | £7.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £602.00k | £554.00k | £199.00k | £278.50k | £339.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £427.00k | £408.00k | £189.00k | £406.00k | £329.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.04m | £1.09m | £1.16m | £1.47m | £1.74m | |
|
Incwm - Arall | £1.83m | £431.00k | £366.00k | £616.50k | £108.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £531.00k | £458.00k | £750.00k | £283.00k | £721.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.44m | £11.18m | £8.62m | £9.35m | £10.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £212.50k | £285.00k | £220.00k | £240.00k | £240.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £103.00k | £74.00k | £102.00k | £142.00k | £104.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £876.00k | £142.00k | £304.00k | £251.00k | £241.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £212.00k | £94.00k | £132.00k | £148.00k | £135.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.