ymddiriedolwyr RICHMOND AND HOUNSLOW CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
35 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Anne Dalton | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Deacon Richard David Goldstraw | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||
Sarah Weeks | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||||
Rev Heflin Jani | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Susan Penney | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||
Stephen John Haines Ludlow | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||||
Bismarck Laryea | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||
FRANCES MARY MOORHOUSE | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|||||||
Deacon Katherine Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Rev GEOFFREY FARRAR | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Charles Oppong-Akuoko | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Moses Tandayi | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Rev ADAM NYAWO | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
Ian Haddow | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||||
KUMARI RAJINI MUTHUKUMAR | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
GEOFFREY WATERHOUSE | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
Andrew Thomas Logan | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||||
Jane Mary McMahon | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
MRS MARY PATTERSON | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|
||||||
Rev NICOLA MORRISON | Ymddiriedolwr | 15 March 2011 |
|
|
||||||
Dr MARGARET NORAH MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MRS GILL SPARKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LYNETH FRIDAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MISS WIN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR ALAN HOUSDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN ROBERT LOGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
VALERIE MARY HEARN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARGARET ANN LOGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BRENDAN DEAN WASMUTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CAROL ANN POWERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ARULAMPALAM CHARLES RAJKUMAR | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
VIVIEN NORMA ISAAC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JEAN FLANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JANET EMILY WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JEAN ANN BUTCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.