ymddiriedolwyr Royal Marines Association - The Royal Marines Charity
Rhif yr elusen: 1134205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNN ROSANNE FORDHAM | Cadeirydd | 01 April 2020 |
|
|
||||
Mark Edward Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Thomas Michael Tripp | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Nicholas Mark Banks | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Emma Claire Gray | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Richard James Swarbrick | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Ian David Cohen | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Ryan Nast | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Matthew Jackson DSO | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Andrew Mark Edward ROBINSON | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|||||
SIMON BEET | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Paul Deacon | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Sara Reed | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
KIM RICHARDSON OBE | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Paul Richard Denning | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.