ymddiriedolwyr WOMEN ACTING IN TODAYS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1135026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deirdre LaBassiere | Cadeirydd | 28 July 2016 |
|
|||||
Tina Swani | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Eneis Braham | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Heidi Slater | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Karen Bailey | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|||||
maureen Codugan | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
||||
SALLY BATEMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.