Hanes ariannol COMMUNITY FUTURES - KENT
Rhif yr elusen: 1135471
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.48k | £92.92k | £154.84k | £114.30k | £212.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.12k | £86.62k | £136.78k | £142.40k | £167.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £61.45k | £39.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £159.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.