ymddiriedolwyr WEST RUNTON HOLIDAYS
Rhif yr elusen: 1135213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Peter Wroe | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Helen Catherine Morgan | Ymddiriedolwr | 03 October 2021 |
|
|
||||
Jake Frederick Elsbury | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Christopher Stephen Gibbs | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Stephen Linton Cronbach | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Dr Richard Irving Walker | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
Ruth Lead | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Mark Gould | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.