ymddiriedolwyr HINCKLEY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
42 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MICHAEL ANDREW LOMAX | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
ALAN KEITH WARE | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Margaret Ruth Robinson | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Colin Charles Haddon | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Marie Elizabeth Mason | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Matthew David Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Joy Ware | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Adrian David Stone | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Jane Birkby | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Louise Bland | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Rev Stephen Andrew Hoggar | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER GEOFFREY BALL | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Rev Patricia Mukorombindo | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Gwendolen Jill Coley | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||
Richard Charles Smith | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||
Susan Ann Cooper | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||
Sarah Pither | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Rachel Ann Cobb | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|||||
Mandy Prosser | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Malcolm Arthur Lapper | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
ANN JONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
Margaret Merrill | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Mrs Val Freestone | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Mr Fred Hartshorn | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||
Sheila Mary Grice | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ARTHUR KENNETH BENNETT | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
LINDA JEAN HALLAM | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
||||
Chris Webb | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
NIGEL SCARBOROUGH | Ymddiriedolwr | 23 December 2012 |
|
|
||||
RODERICK HOLYLAND | Ymddiriedolwr | 23 December 2012 |
|
|
||||
DEBORAH WATTS | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|||||
DAVID BLACK | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|||||
MRS ANNE HADDON | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|||||
RUTH PEACH CERT ED | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR PETE WHITE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAULINE WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS URSULA COX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR WILL TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ANN LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH COOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL RAYMOND HOLT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.