ymddiriedolwyr FARNHAM ASSIST
Rhif yr elusen: 1135187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Anne Burnett | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Mark Robert Huband | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Dr Brian Stephen Capper | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|||||
Rev Sandra Clarke | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
DR Mary Riggs | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||
MARGARET ANNE DANIELS | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|||||
ALEXANDRA MAYLIN BURN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.