ymddiriedolwyr ST ALBANS AND WELWYN METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
29 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Holt | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Gillian Demianyk | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
David Bowler | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ERIC CHARLES BRIDGSTOCK | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Jane Lewis | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Myra Sloper | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Pretty Nkiwane | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Patricia Maziane | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
REV David Mullins | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Enid June Stork | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
DENISE MARGARET WILLINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
CHRISTOPHER MARK HANCOCK | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Ann Scorer | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN STUBBS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
REV John Churcher | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|
||||
Joanna Elisabeth Rose | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
ROBERT HARVEY WARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Hazel Marian Laming | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
||||
Carl Meredith | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
||||
Janis Lynn Gilbert | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
||||
Louise Margaret Bourton | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
TONY OSTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART FINLAY JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE KAY CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BOB CAMERON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHIRLEY HERBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV PETER HUDSON B.A., M.A. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GUY ALAIN FENNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER WALLACE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.