Hanes ariannol MW (CL) FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1134917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £279.50k | £549.69k | £569.25k | £307.18k | £509.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £277.93k | £276.66k | £252.87k | £244.14k | £243.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £118.00k | £407.77k | N/A | £306.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £431.69k | £161.48k | N/A | £202.93k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £239.15k | £217.86k | N/A | £175.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £37.51k | £35.01k | N/A | £68.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.16k | £2.16k | N/A | £2.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £236.85k | £215.00k | N/A | £172.30k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £37.51k | £35.01k | N/A | £68.66k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.