Hanes ariannol HARLOW CITIZENS ADVICE BUREAU LIMITED
Rhif yr elusen: 1135235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.40k | £231.50k | £339.41k | £417.58k | £370.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £230.59k | £230.87k | £303.47k | £382.83k | £387.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £90.00k | £121.07k | £169.19k | £90.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £169.55k | £69.90k | £82.90k | £125.68k | £59.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.