ymddiriedolwyr THE CLINK CHARITY
Rhif yr elusen: 1134581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlay Scott | Cadeirydd |
|
||||||
Michael Balogun | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|
||||
David Morgan | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Harry Morley | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||
Naina Patel | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
CURTIS JUMAN | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
RT REVD DAVID WALKER | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Bojana Ignjatovic | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|||||
SIR WILLIAM ATKINSON | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|||||
Kevin David McGrath OBE DL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.