ymddiriedolwyr THE GEOGRAPHICAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1135148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastair John Owens | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Owen | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
John Hopkin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Mark James Froud | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Sophie Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Robert Chambers | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Denise Ann Howlett | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
James Hagan Nana Esson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Lawrence Michael Bate | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Anthony Barlow | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Hina Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Peter Alan Brock | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Richard Thomas Hatwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
DR Paula Richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.