Hanes ariannol THE MURIEL JONES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1135107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £764.74k | £1.08m | £778.69k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £795.30k | £1.12m | £800.10k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.37k | £0 | £0 | £0 | £2.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.37k | £0 | £0 | £0 | £2.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £141.82k | £126.85k | £83.56k | £56.20k | £53.20k | |
|
Incwm - Arall | £1.18m | £637.90k | £994.99k | £722.49k | £1.05m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £754.29k | £1.08m | £778.49k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.13k | £41.01k | £33.43k | £21.61k | £12.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.58k | £2.40k | £2.40k | £2.40k | £2.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.38m | £751.64k | £1.08m | £769.09k | £1.08m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £47.13k | £41.01k | £33.43k | £21.61k | £12.41k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.