Hanes ariannol THE PILGRIMS FRIEND GROUP
Rhif yr elusen: 1134979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.87m | £16.83m | £15.05m | £15.85m | £25.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.98m | £14.35m | £14.49m | £15.51m | £18.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.80m | £3.32m | £2.67m | £3.09m | £3.73m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £717.00k | £567.00k | £46.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.72m | £3.66m | £2.38m | £1.26m | £8.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.00k | £20.00k | £2.00k | £6.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.96m | £12.95m | £12.27m | £13.64m | £16.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189.00k | £200.00k | £361.00k | £654.00k | £48.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £29.00k | £294.00k | £248.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.40m | £1.04m | £521.00k | £986.00k | £4.80m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.95m | £14.32m | £14.43m | £15.48m | £18.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.00k | £34.00k | £62.00k | £25.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £83.00k | £41.00k | £59.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.