Hanes ariannol WOLVERHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £512.99k | £545.40k | £476.17k | £597.58k | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £583.58k | £596.03k | £621.64k | £684.45k | £788.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.29k | £8.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.72k | £23.52k | N/A | £1.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £504.62k | £516.06k | N/A | £471.12k | £825.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.65k | £5.82k | N/A | £4.51k | £29.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £120.94k | £507.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £1.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £583.58k | £595.04k | N/A | £684.45k | £788.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.05k | £3.50k | N/A | £3.09k | £3.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.48k | £4.10k | N/A | £1.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £990 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.