Hanes ariannol TOWY COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1136394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.11m | £830.41k | £982.07k | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.10m | £914.54k | £856.79k | £1.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £310.29k | £288.26k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £125.99k | £122.80k | £134.23k | £103.81k | £162.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.04m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £919.39k | £958.65k | £346.16k | £573.71k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £33 | |
|
Incwm - Arall | £19.29k | £24.06k | £39.73k | £16.29k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.10m | £914.54k | £856.79k | £13.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.40k | £3.40k | £3.40k | £3.40k | £2.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.14m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.