ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE NEWCASTLE
Rhif yr elusen: 1135396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Wood | Cadeirydd | 19 January 2023 |
|
|
||||||
Tribe Mkwebu | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||||
Arshdeep Kaur | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||||
Oliver Holmes | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||||
Gillian Roll | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||||
Stuart William Parker | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||||
Claire Irving | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||||
Angela Carver | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||||
Sangeet Jaidka | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
||||||
KEITH REED | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
||||||
ANTHONY CRAWLEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||||
RICHARD HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.