ymddiriedolwyr THE PETERBOROUGH CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1135613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev LANGLEY ADRIAN JAMES MACKRELL-HEY | Cadeirydd | 30 December 2013 |
|
|||||
Karen Elizabeth Armstrong | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Rhoderic Eaton | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Paul Robert Abel | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Suzanne Julie Delegate | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Tim On Wing Wong | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Wendy Helen Willis Wendy | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|||||
Sylvia Parker Sylvia | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Rev Janet Titterton | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Margaret Kathleen Brown | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Harvey Brown | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
David Whiting | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Florence White | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Joanne Marshall-Sully | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Susan Margaret Holmes | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|||||
Catherine Joan Ruffles | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|||||
Heather Joyce Black | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Nicola Jane Ward | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
SARAH KELLY | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||
Sarah Jane Bereznyckyj | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|
||||
GEORGE BARBER | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|||||
Christine Ritson Kell | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
Mick Goodman | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|
||||
Rev Sarah Catherine Gower | Ymddiriedolwr | 30 December 2013 |
|
|||||
Rev DOUGLAS GEORGE STEVENS | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|
||||
MONICA STURGESS | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
||||
DENISE MARILYN SARAH WATSON | Ymddiriedolwr | 11 February 2012 |
|
|
||||
NIGEL ANTHONY LIGHTFOOT | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
Rev GRAHAM WESLEY TOOTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ANNIE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE GAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev DAVID PARKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER JOHN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE JOY OCTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR HOWLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN KEENEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr John Featherstone Hewitson | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.