ymddiriedolwyr RESTORED
Rhif yr elusen: 1136774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter David King | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Tracy Wild | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Rachel Hannah Phillips | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Roberts | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Michael Coffin | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
DIONNE GRAVESANDE | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|||||
Tania Bright | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
Rev Nathan Lee McGuire | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.