ymddiriedolwyr QUAKERS IN YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 1139514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur David Olver | Cadeirydd | 01 January 2021 |
|
|
||||||||
Dawn Beck | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|||||||||
Christine Abbott | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||||
Friend Roy Love | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||||
Ruth McTighe | Ymddiriedolwr | 15 January 2022 |
|
|||||||||
Dr Richard John Vesey | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||
Patricia Gerwat | Ymddiriedolwr | 18 July 2020 |
|
|||||||||
Digby Geoffrey Swift | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.