Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau JANE JOY
Rhif yr elusen: 207736-7
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 17 DECEMBER 1957 AS CONFIRMED BY ACT OF 14 MAY 1958 AS VARIED BY SCHEMES OF 21 DECEMBER 1960 3 FEBRUARY 1971 20 MARCH 1974 AND 18 NOVEMBER 1976
Gwrthrychau elusennol
PAYMENTS TO TWENTY POOR CLERGYMEN WHO SHALL BE CURATES ONLY AND IN ACTUAL DUTY RESIDENT IN ENGLAND OR WALES AND WHOSE INCOME DOES NOT EXCEED ú50 PER ANNUM, PREFERENCE TO THOSE WITH FAMILIES DEPENDENT ON THEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 24 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- 27 Ionawr 1995: Tynnwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.