Trosolwg o’r elusen HENRY WAGNER
Rhif yr elusen: 207736-19
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 17 DECEMBER 1957 AS CONFIRMED BY ACT OF 14 MAY 1958 AS VARIED BY SCHEMES OF 21 DECEMBER 1960 3 FEBRUARY 1971 20 MARCH 1974 AND 18 NOVEMBER 1976
Gwrthrychau elusennol
INCOME APPLIED FOR THE CLERGY RETIREMENT FUND
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 24 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- 27 Ionawr 1995: Tynnwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.