ymddiriedolwyr READING BARBERSHOP HARMONY CLUB
Rhif yr elusen: 1125742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Charles Leverett | Cadeirydd | 18 October 2022 |
|
|||||
Brian Nigel Milbank | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Roger James Holdsworth | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
David Anthony Jubb | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
McCullough Crawford Anderson | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
STEPHEN BARTON | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Alexander Gerrit de Bruin | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.