Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, COVENTRY
Rhif yr elusen: 1126698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (209 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £274.84k | £487.79k | £250.18k | £377.03k | £228.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.44k | £569.80k | £223.44k | £259.06k | £232.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £78.83k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.41k | N/A | £37.89k | £78.83k | £4.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.