ymddiriedolwyr HASTINGS SIERRA LEONE FRIENDSHIP LINK
Rhif yr elusen: 1127137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Graham Homewood | Cadeirydd | 10 May 2014 |
|
|
||||||
Kevin Lewis Leslie Arthur Boorman | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||||
Isabel Hodger | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||||
Martin John Copland | Ymddiriedolwr | 27 May 2016 |
|
|
||||||
Lynn Elizabeth White | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|||||||
Christine Boulton-Lane | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||||
Roger James MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DEREK TOMBLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROBIN GRAY MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.