ymddiriedolwyr NEWCASTLE UPON TYNE WEST METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1127327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
51 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jonathan Sewell | Cadeirydd | 12 September 2017 |
|
|
||||
Dr YVONNE HART | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Morne Van Niekirk | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Ann Cooper | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rev Lynda Coulthard | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Deacon Maggie Patchett | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Wendy Chinery | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Val Myers | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Peter Dalby Michell | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Alison Bates | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Susan Gimson | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Evelyn Elizabeth Warren | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Rev COLIN BARRICK | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Nigel Bates | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Hazel Sargeant | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY GRAY | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|||||
Christine Armstrong | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|||||
PETER JOSEPH WILLEY FCA | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Lynn Forrester | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Karin Tapson | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Rachel Wood | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Alison Boyson | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Barbara Lanyon | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
Christine Mary Ford | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
Rev Timothy David Woolley | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|||||
Judith Ann Scott | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|
||||
DAVID FORRESTER | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|
||||
Eileen Bell | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|
||||
Rev MAUREEN LLOYD | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
Melvyn Brown | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
PHILIP BALLARD | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|||||
MALCOLM ATHEY | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
LEONORA LIGHTFOOT | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
ALAN GOLPHIN | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
JUNE EDITH WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT HARLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY THOMAS WESLEY DENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH VICKERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDY COWAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV PATRICIA ANN BROOKS BA / MTH. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev JOHN GORDON WYNNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE BETTY GROVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN STANLEY AUSTEN DODDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA ANNE HARBOTTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev ROBIN RONALD BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA RENNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN CLENNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYAN ASHFORD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Andrew Hislop Anderson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD JOHN VARLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAMELA VARLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.