ymddiriedolwyr REIGATE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Dorlandt | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Grant | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Gillian Baalham | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Sue Leppard | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Roger Nelson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev Elisabeth Brooks | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Michael Woods | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Glenys Mason | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Laura Jobling | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Martin Burman | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Rev Clive McKie | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Jacqui Waters | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|||||
Marilyn Moore | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
KEITH BAYNES WEATHERALD BSC | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
ELIZABETH GREGORY | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
LINDSAY JUDITH THOMPSON | Ymddiriedolwr | 02 March 2014 |
|
|
||||
PAMELA PALMER | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
Janet Dyson | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||
Susan Nelson | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
JOHN ISAAC | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
Stephen Tickell | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
JAMES PULFER | Ymddiriedolwr | 01 July 2012 |
|
|
||||
ROSALYN MARY NORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN MARGARET MUNRO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR C F HEDDERLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM LESLIE NORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY JANE AUSTIN BSC MSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR J S HILL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IAN PATTISON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARY VICTORIA PULFER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.