ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ROMFORD
Rhif yr elusen: 1128998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Fitzpatrick Chung | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Paul Gambini | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Peter Quinn | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Nicola Bates | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Joanne Sheppard | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Alexandra Quinn | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Judy Shofolahan | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Rev David Michael Perry | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Lynne Margaret Trew | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Dean Michael Moran | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Georgina Olaniyan | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Ann Dalgliesh | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||
Linda Mair Rees | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
Adedamola Aboaba | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|||||
Susan Kathleen Arbon | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|
||||
Nicola Sharp | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|
||||
Jennifer Card | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|
||||
Johanna Hardy-Van Den Beld | Ymddiriedolwr | 22 April 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.