Hanes ariannol PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE PARISH OF ALL SAINTS, FOUR OAKS, SUTTON COLDFIELD
Rhif yr elusen: 1127355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.77k | £218.71k | £150.13k | £167.07k | £199.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £206.03k | £209.67k | £161.71k | £149.96k | £240.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.09k | £35.34k | £2.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.