Hanes ariannol THE NORTH BEDFORDSHIRE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1129523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £438.32k | £436.15k | £396.03k | £969.05k | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £454.15k | £447.52k | £449.60k | £385.13k | £704.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £33.02k | £43.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £345.47k | £325.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £3.85k | £23.81k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £586.72k | £887.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £376.92k | £681.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £8.21k | £22.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £5.67k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.