ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST. MICHAEL AND ALL ANGELS WESTCLIFF
Rhif yr elusen: 1128009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev TOM LOH | Cadeirydd | 20 October 2014 |
|
|||||||||
CATHERINE ROSANNE DARBY | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||||
BENJAMIN WILLIAM WYLIE | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
WENDY ELIZABETH GOULD | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
KAYODE KUFORIJI | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
DOUGLAS ALLEN WHITING | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
SHIRLEY YVONNE PARK | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
Grace Kathleen Forrai | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
MICHAEL SIMMONDS | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||||||
ALAN VAUGHAN PROSSER | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||||||
Emma Athalinda Shierlaw Douglas | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||||||
NICOLAS JACQUES PUCENOT | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||
GILLIAN LINDA HOLMES | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||||
PETER ERIC THOMAS | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||||
JOSEPHINE OSBORNE | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||||
RICHARD MARTIN ELLARD BROWN | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||||
WAI CHING MOK | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.