ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, BEXLEYHEATH
Rhif yr elusen: 1127820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev TREVOR WYATT | Cadeirydd | 30 April 2014 |
|
|||||
RACHEL MARY MILES | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
BERNARD CECIL CLEWES MBE | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
JANE ELIZABETH HILLESS | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
SHEILA WINIFRED HANCOCK | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
WILLEM KOOPMAN | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
PATRICIA ANN CROFT | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Lydia Fuller | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
ELISABETH PETCHEY | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
STEPHEN TAYLOR-HUNT | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
DAIMON TAYLOR-HUNT | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
MARK FULLER | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
PATRICIA MARY PERKS | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Laurie Bennett | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ROY BRIAN HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|||||
GLENDA COOPER | Ymddiriedolwr | 06 June 2011 |
|
|
||||
RICHARD JOHN PERCIVAL LLB JP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROB HILLESS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.