ymddiriedolwyr EMSWORTH METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David John Muskett | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|||||
Gillian Richardson | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Marilyn Jane Carroll | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Geraldine Wade | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Deacon Stephen John Richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Diana Christina Elizabeth Elliott | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Vivien Watson | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Ruth Margaret Beechey | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Peter John Gregory BSc PhD | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
ALAN JOHN HICKOX | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
Marian Coles | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
Marian Hughes | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
Susan Janet Dudman | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
VERONICA HICKOX | Ymddiriedolwr | 23 January 2013 |
|
|
||||
DIANA HARRIS | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
||||
ALISON MARGARET VAUGHAN | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
||||
MRS DOT WARREN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JONATHAN SAWYER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ANN SAWYER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS GILL COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY WILLIAM EARDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.