ymddiriedolwyr ST JOHNS METHODIST CHURCH BLOXWICH
Rhif yr elusen: 1128201
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jeremy Robert Hawkins | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|||||||
John Michael Hill | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||||
Brenda Wilson | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||||
Linda Mavis Bond | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||||
Norma Rae Sedgwick | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||||
Freda Woodward | Ymddiriedolwr | 06 May 2018 |
|
|
||||||
Diana Louise Bolton | Ymddiriedolwr | 06 May 2018 |
|
|||||||
Carl John Bolton | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|||||||
Vivian Sandra Wilde | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||||
STEVEN BUTLER | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
ROGER HENRY WOODWARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||
ROSEMARY STATHAM | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
||||||
FREDERICK JAMES SMITH | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
||||||
Janet Ruth Bramwell | Ymddiriedolwr | 01 May 2010 |
|
|
||||||
HELEN BARBARA COX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER MICHAEL BOX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DORIS WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHRISTINE FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Keith Walton | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOYCE MARY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PAUL BOWDLER WILDE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
YVONNE GOUGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ANGELA NEWEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JACKIE WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.