Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT BARTHOLOMEW THE GREAT
Rhif yr elusen: 1128471
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £574.68k | £684.04k | £427.44k | £471.19k | £514.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £586.29k | £643.89k | £506.08k | £525.73k | £516.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £306.54k | £377.33k | N/A | N/A | £224.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £80.31k | £138.74k | N/A | N/A | £118.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £176.81k | £157.39k | N/A | N/A | £162.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.00k | £6.08k | N/A | N/A | £3.94k | |
|
Incwm - Arall | £5.03k | £4.49k | N/A | N/A | £4.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.00k | £10.50k | N/A | N/A | £65.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £521.87k | £566.56k | N/A | N/A | £454.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.86k | £4.06k | N/A | N/A | £3.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.67k | £6.23k | N/A | N/A | £1.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.