ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WALMER ST MARY W ST SAVIOUR
Rhif yr elusen: 1128470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA MARGUERITE SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Ana Lisa Diana Ashmore | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Janet Lydia Alice Foster | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Susan Carol Fairley | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
William George Butler | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Jane Sylvia Lopacka Mcov | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Sylvia Margaret Bowley | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Malcolm Arthur Gordon Sawyer Flt Lt | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Sharp | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Valerie Ellen Le Vaillant | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|||||
Christopher Murray Russell Flint LL.B Hons | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Jennifer Elizabeth Cooper | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
JEREMY SWALLOW | Ymddiriedolwr | 28 March 2011 |
|
|
||||
MONICA HAWKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL HENDERSON B.ED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.