ymddiriedolwyr DIDCOT BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Matilda Tabitha Green | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Sebastian Campanella | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Bevan James Marchand | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Karen Julie Marriott | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Julie Excell | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Louise Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Hannah Field | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Joanna Schuder | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|||||
Martin Clegg | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Kate Andrews | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
GEORGE ROBERT FERGUSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.