Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESTIASTICAL PARISH OF CLAYGATE
Rhif yr elusen: 1128476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £785.28k | £884.77k | £900.03k | £858.31k | £967.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £790.61k | £856.52k | £846.19k | £853.70k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.05k | N/A | N/A | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £612.84k | £673.29k | £732.06k | £675.57k | £751.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £170.24k | £183.82k | £129.41k | £158.46k | £175.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.67k | £2.18k | £2.24k | £1.95k | £2.70k | |
|
Incwm - Arall | £530 | £25.49k | £36.32k | £22.33k | £37.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.50k | £0 | £10.00k | £675.57k | £36.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £786.37k | £852.38k | £844.82k | £852.68k | £1.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.24k | £4.14k | £1.37k | £1.02k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.