ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESTIASTICAL PARISH OF CLAYGATE
Rhif yr elusen: 1128476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Patrick John Bateman | Cadeirydd | 19 February 2018 |
|
|
||||
Andrew James Evenden Matthews | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Frances Jane Reeve | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Judy Madavo MBA | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Lee Roome | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Janet Marion Watkins | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Carey-Jane Hamper | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Beth Poppy Sadler | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Simon Tanner | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Mark Kenneth Chapman | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rev Richard Edward Rugg | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Clifton | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Dr Alison Shine MB BS | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Victoria Anne Schmidt | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Richard John Nepean Aylmer-Hall | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Andrew Reid | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
JOHN PRESTON CAMERON SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN HOWELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.