ymddiriedolwyr TRINITY METHODIST CHURCH, LOUGHBOROUGH
Rhif yr elusen: 1128708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Richard Scoggins | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|||||||
Trevor Ranson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
Margaret Edum-Fotwe | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
BETSY MARGARET DARTNALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
DAVID RICHARD BROOKS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
NIGEL PHILIP WRIGHTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Margaret Hutchinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||
COLIN DAVID LAMB | Ymddiriedolwr | 02 December 2011 |
|
|
||||||
NIGEL ANTHONY COX | Ymddiriedolwr | 01 December 2011 |
|
|
||||||
ANDY THORPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SAMUEL ROBERT PEACH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rachel Susan Thorpe | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.