ymddiriedolwyr LITTLEOVER METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Joye Williams | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Rev Stuart Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Heather Louise Saw | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Christopher Philip Briggs Rev | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Graham Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Colin George Young | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Stephen John Goodfellow | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Bo Aakerstrom | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Rachel Mary Hilton | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Mark Peter Davies | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Susannah Valerie Simpson | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Peter Gordon Nelson | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|||||
Jack Newsham | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
STEPHEN ROY ALCOCK | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
Martha Eloise White | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
JACQUELINE ANNE BERRY | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
DAVID RICHARD BELL | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|||||
Michael Roger Williams BA ACII | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Jane Goodfellow | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GRAHAM PENNY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.