ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, SOUTHPORT
Rhif yr elusen: 1129342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Day | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Lang | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Jim Tate | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Lisa Rowe | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Steven Taylor | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Margaret King | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Keran Lewis | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Chris Stephen | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
John Sexton | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Rachel Rawcliffe | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Hester Taberner | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Katy Porter | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Janice Lovegrove | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Lucy Porter | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
David Griffiths | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
Angela Lewis | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
Mark Hague | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
ELIZABETH LACEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.