ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BUXTON
Rhif yr elusen: 1128844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Elizabeth Anne England | Cadeirydd | 02 April 2019 |
|
|||||
Andrew Philip Leyland | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
Jeremy John Bowden | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Rev Sandra Doore | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Philip Arthur Cartledge | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
ANDREW DAVID LAW | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Dr Roger Bradley Beck | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Mary Matthews | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Jonathan Wallace | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Haggis | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|||||
Rev Catrin Mair Hubbard | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Linda June Baldry | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Jill Lynsey Hulme | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Aileen Elizabeth Warneford | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
EMILY TOOZE | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
Margaret Eleanor Shaw Davies | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|||||
ERIC BUTTERLEY | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|||||
KATHRYN BARTON | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
Dr Marion Ruth Overton | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
JENNIFER ELIZABETH PARKER | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
Lorraine Anne Marrow | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
REBECCA BACKHOUSE | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
||||
PAUL COLIN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
ROMAN GAWEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLYN FELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN MARY LUTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA WOODROFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.