Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SWANLEY ST PAUL AND HEXTABLE ST PETER
Rhif yr elusen: 1130513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £371.83k | £298.86k | £201.46k | £576.70k | £277.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £471.32k | £186.95k | £196.40k | £520.54k | £459.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.65k | £1.15k | N/A | £9.50k | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £543.50k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £16.97k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £16.14k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £89 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £35.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £520.54k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £1.56k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £11.50k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.