ymddiriedolwyr BANNER CROSS METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip Peacock | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Lesley Bywaters | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|||||
Susan Mary Shelley | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Edith Aisthorpe | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Christine Rowe | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Pamela Hazel Harrison | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|||||
Lorna Marshall | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
Genevieve Julie Ashton | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JANET ANN SOUTHGATE | Ymddiriedolwr | 15 May 2012 |
|
|
||||
ANN BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE BEAUMONT DUNN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA IRENE WATCHORN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL PAULA JONES BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.