ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SONNING
Rhif yr elusen: 1130763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JAMIE ALEXANDER FRANKLYN TAYLOR | Cadeirydd |
|
||||||
Kevin Michael Wilson | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Nicola Lisa Riley | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Jeremy Charles Wood | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Terence Hunt | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Ruth Deborah Jeffery | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|||||
Heather Justina Hexter | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
INDRA TATJANA BIDDULPH | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|
||||
HILARY JANE RENNIE | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|
||||
Helen Rosemary Craig | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Christopher Timothy West | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Nelson | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
JENNIFER SAWYER | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
ALISON SMYLY | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
SIMON JOHN DARVALL | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
SUSAN JANET PETERS | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Stuart David Bowman | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
MOLLY JEANETTE WOODLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JAMES PETERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.