Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WARE
Rhif yr elusen: 1129563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £429.13k | £430.84k | £438.11k | £577.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £256.57k | £372.50k | £338.58k | £363.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.00k | £29.15k | £15.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | N/A | N/A | N/A | £547.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.00k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £36.01k | N/A | N/A | N/A | £24.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.17k | N/A | N/A | N/A | £5.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.66m | N/A | N/A | N/A | £363.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £683 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £2.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £30.07k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.