ymddiriedolwyr CENTRAL UNITED REFORMED CHURCH SHEFFIELD CHARITY
Rhif yr elusen: 1130271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Zaidie Antonette Orr | Cadeirydd | 01 November 2015 |
|
|||||
Rev Barry Welch | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Micheal Gillott | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Anna Grace Flaherty CITP | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Brenda Bagshaw | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
SIMON KEITH COPLEY | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|||||
Stephen Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
MRS HILARY WIGNALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MICHAEL RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Elaine Doreen Flaherty | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN CHRISTINE HAMMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOHN WILLIAMS BSC MIET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE PATRICIA JUDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.