Hanes ariannol ST ANDREWS WITH CASTLE GATE NOTTINGHAM UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1129944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.29k | £186.82k | £155.11k | £130.71k | £183.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £171.75k | £183.05k | £158.26k | £166.76k | £202.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.